序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 满广平 | 68% | 333.2万人民币 |
2 | 姚燕娜 | 20% | 98.0万人民币 |
3 | 蔡钦何 | 12% | 58.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
满广平
|
|
2 |
阳美玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-20 | 统一社会信用代码 |
|
*****5
|
2 | 2019-02-20 | 其他事项备案 |
|
*****5
|
3 | 2019-02-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区8栋104
|
4 | 2019-02-20 | 章程备案 |
|
2019-02-19
|
5 | 2013-07-25 | 其他事项备案 |
|
|
6 | 2013-07-25 | 股权 |
|
姚燕娜 98.0(万元)20.00% [新增]满广平 333.2( - 15% )(万元)68.00%蔡钦何 58.8(万元)12.00% [新增]
|
7 | 2013-06-13 | 其他事项备案 |
|
|
8 | 2013-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
9 | 2013-06-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
10 | 2013-06-13 | 股权 |
|
阳美玲 98.0(万元)20.00% [新增]满广平 392.0(万元)80.00% [新增]
|