序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-25 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2002-04-27至2020-12-31
|
永续经营
|
2 | 2021-04-25 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2002-04-27,2020-12-31,18
|
2002-04-27,,
|
3 | 2019-05-23 | 指定联系人 |
|
耿红丽
|
4 | 2019-05-23 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
李成杰
|
杨子凤
|
5 | 2019-05-23 | 其他事项备案 |
|
|
6 | 2019-05-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
7 | 2016-07-14 | 统一社会信用代码 |
|
*****F
|
8 | 2016-07-14 | 其他事项备案 |
一照一码换照
|
一照一码换照
|
9 | 2016-07-14 | 其他事项备案 |
|
*****F
|
10 | 2016-07-14 | 一照一码升级 |
|
|