序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港“强光公司” | 100% | 760.0万香港元 |
2 | 深圳市宝晟源商贸有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄细清
|
|
2 |
宋建华
|
|
3 |
黄国光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-20 | 其他事项备案 |
总经理:黄国光;董事长:黄细清;其他董事:宋建华;
|
清算组负责人:黄国光;其他董事:宋建华;总经理:黄国光;清算组成员:黄细清;清算组成员:黄光龙;董事长:黄细清;
|
2 | 2016-12-20 | 清算组成员 |
黄细清(董事长)黄国光(总经理)宋建华(副董事长)
|
黄细清(董事长)黄光龙(清算组成员)黄国光(清算组负责人)黄细清(清算组成员)黄国光(总经理)宋建华(副董事长)
|
3 | 2011-01-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
名称:广东省宝安轻工业品进出口公司,出资额:0,出资比例:0名称:香港“强光公司”,出资额:0,出资比例:100
|
名称:深圳市宝晟源商贸有限公司,出资额:0,出资比例:0 [名称变更]名称:香港“强光公司”,出资额:760,出资比例:100
|
4 | 2011-01-11 | 董事长或执行董事成员 |
黄细清(董事长)
|
黄细清(董事长)
|
5 | 2007-10-31 | 住所 |
深圳市宝安区新安镇
|
深圳市宝安区新安街道办事处新乐居委会37区新乐路88号
|
6 | 2007-10-31 | 注册号/注册号升级 |
200872
|
*****
|
7 | 1999-07-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生产经营各款五金、玩具、电筒、灯泡。产品80%外销。
|
生产经营各款五金、玩具、电筒、灯泡。产品100%外销。
|
8 | 1999-07-26 | 实收资本 |
0
|
760
|
9 | 1999-06-18 | 投资总额变更 |
700
|
760( + 8.57143% )
|
10 | 1999-06-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
700
|
760( + 8.57143% )
|