序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | OILFIELD MAINTENANCE SYSTEMS PTE.LTD. | 50% | 50万美元 |
2 | 中海油能源物流有限公司 | 50% | 50万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林晓琳
|
|
2 |
STEPHEN CLAUDE BAILEY
|
|
3 |
YAP YAN CHI JALLIAN
|
|
4 |
CHING SENG KIAT
|
|
5 |
周玉升
|
|
6 |
傅强
|
|
7 |
卢清华
|
|
8 |
花琛
|
|
9 |
MARCUS SOLDAL BAILEY
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳威晟石油管材设备有限公司海南分公司
|
卢清华 | 2019-06-11 |
2 |
深圳威晟石油管材设备有限公司四川分公司
|
卢清华 | 2011-06-02 |
3 |
深圳威晟石油管材设备有限公司天津分公司
|
卢清华 | 2007-05-14 |
4 |
深圳威晟石油管材设备有限公司新疆分公司
|
花琛 | 2006-10-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-06 | 成员 |
花琛(董事),孙晓东(监事),STEPHENCLAUDEBAILEY(副董事长),郭琳(董事长),MARCUSSOLDALBAILEY(监事),周玉升(董事),CHINGSENGKIAT(董事),YAPYANCHIJALLIAN(董事)
|
周玉升(董事),STEPHENCLAUDEBAILEY(副董事长),林晓琳(董事长),MARCUSSOLDALBAILEY(监事),CHINGSENGKIAT(董事),卢清华(总经理),傅强(董事),YAPYANCHIJALLIAN(董事),花琛(监事)
|
2 | 2022-04-06 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
郭琳
|
林晓琳
|
3 | 2022-04-06 | 其他董事信息 |
花琛(董事),孙晓东(监事), [退出]STEPHEN CLAUDE BAILEY(副董事长),郭琳(董事长), [退出]MARCUS SOLDAL BAILEY(监事),周玉升(董事),CHING SENG KIAT(董事),YAP YAN CHI JALLIAN(董事)
|
周玉升(董事),STEPHEN CLAUDE BAILEY(副董事长),林晓琳(董事长), [新增]MARCUS SOLDAL BAILEY(监事),CHING SENG KIAT(董事),卢清华(总经理), [新增]傅强(董事), [新增]YAP YAN CHI JALLIAN(董事),花琛(监事)
|
4 | 2022-04-06 | 总经理 |
花琛(董事),孙晓东(监事), [退出]STEPHEN CLAUDE BAILEY(副董事长),郭琳(董事长), [退出]MARCUS SOLDAL BAILEY(监事),周玉升(董事),CHING SENG KIAT(董事),YAP YAN CHI JALLIAN(董事)
|
周玉升(董事),STEPHEN CLAUDE BAILEY(副董事长),林晓琳(董事长), [新增]MARCUS SOLDAL BAILEY(监事),CHING SENG KIAT(董事),卢清华(总经理), [新增]傅强(董事), [新增]YAP YAN CHI JALLIAN(董事),花琛(监事)
|
5 | 2022-04-06 | 监事信息 |
花琛(董事),孙晓东(监事), [退出]STEPHEN CLAUDE BAILEY(副董事长),郭琳(董事长), [退出]MARCUS SOLDAL BAILEY(监事),周玉升(董事),CHING SENG KIAT(董事),YAP YAN CHI JALLIAN(董事)
|
周玉升(董事),STEPHEN CLAUDE BAILEY(副董事长),林晓琳(董事长), [新增]MARCUS SOLDAL BAILEY(监事),CHING SENG KIAT(董事),卢清华(总经理), [新增]傅强(董事), [新增]YAP YAN CHI JALLIAN(董事),花琛(监事)
|
6 | 2021-07-19 | 成员 |
CHINGSENGKIAT(董事),STEPHENCLAUDEBAILEY(副董事长),吕爱民(董事),YAPYANCHIJALLIAN(董事),MARCUSSOLDALBAILEY(监事),花琛(董事),张铮(监事)
|
MARCUSSOLDALBAILEY(监事),CHINGSENGKIAT(董事),STEPHENCLAUDEBAILEY(副董事长),花琛(董事),YAPYANCHIJALLIAN(董事),孙晓东(监事),周玉升(董事)
|
7 | 2021-07-19 | 监事信息 |
CHING SENG KIAT(董事),STEPHEN CLAUDE BAILEY(副董事长),吕爱民(董事), [退出]YAP YAN CHI JALLIAN(董事),MARCUS SOLDAL BAILEY(监事),花琛(董事),张铮(监事) [退出]
|
MARCUS SOLDAL BAILEY(监事),CHING SENG KIAT(董事),STEPHEN CLAUDE BAILEY(副董事长),花琛(董事),YAP YAN CHI JALLIAN(董事),孙晓东(监事), [新增]周玉升(董事) [新增]
|
8 | 2021-07-19 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
9 | 2021-07-19 | 其他董事信息 |
CHING SENG KIAT(董事),STEPHEN CLAUDE BAILEY(副董事长),吕爱民(董事), [退出]YAP YAN CHI JALLIAN(董事),MARCUS SOLDAL BAILEY(监事),花琛(董事),张铮(监事) [退出]
|
MARCUS SOLDAL BAILEY(监事),CHING SENG KIAT(董事),STEPHEN CLAUDE BAILEY(副董事长),花琛(董事),YAP YAN CHI JALLIAN(董事),孙晓东(监事), [新增]周玉升(董事) [新增]
|
10 | 2021-04-14 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2002-04-11至2022-04-11
|
自2002-04-11至2042-04-11
|