序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李业华 | 70% | 2100.0万人民币 |
2 | 深圳市羿夏创业投资合伙企业(有限合伙) | 20% | 600.0万人民币 |
3 | 朱泓衍 | 10% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李业华
|
|
2 |
朱泓衍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-14 | 注册资本(万元) |
500 人民币
|
3000 人民币( + 500% )
|
2 | 2020-08-14 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2015-09-01至2035-08-20
|
永续经营
|
3 | 2020-08-14 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2015-09-01,2035-08-20,20
|
2015-09-01,,
|
4 | 2020-08-14 | 注册资本 |
500,156
|
3000,156( + 499.84405% )
|
5 | 2020-08-14 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李业华 350.0(万元)70.00%朱泓衍 50.0(万元)10.00%深圳市羿夏创业投资合伙企业(有限合伙) 100.0(万元)20.00%
|
李业华 2100.0(万元)70.00%朱泓衍 300.0(万元)10.00%深圳市羿夏创业投资合伙企业(有限合伙) 600.0(万元)20.00%
|
6 | 2020-08-14 | 章程 |
|
|
7 | 2020-08-14 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-06-18
|
2020-08-12
|
8 | 2019-02-27 | 成员 |
钟洁(执行董事),钟洁(总经理)
|
李业华(总经理),李业华(执行董事)
|
9 | 2019-02-27 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
钟洁
|
李业华
|
10 | 2019-02-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:钟洁;总经理:钟洁;董事长:钟洁;
|
董事长:李业华;总经理:李业华;法定代表人:李业华;
|