序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 神州数码(中国)有限公司 | 100% | 100000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李岩
|
|
2 |
陈振坤
|
|
3 |
张梅
|
|
4 |
吴慧
|
|
5 |
詹晓红
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
神州数码(深圳)有限公司惠州分公司
|
温玉泉 | 2005-04-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 其他董事信息 |
王继业(监事), [退出]张梅(董事),辛昕(董事) [退出]
|
陈振坤(董事), [新增]詹晓红(监事), [新增]张梅(董事)
|
2 | 2022-07-05 | 监事信息 |
王继业(监事), [退出]张梅(董事),辛昕(董事) [退出]
|
陈振坤(董事), [新增]詹晓红(监事), [新增]张梅(董事)
|
3 | 2022-07-05 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-03-10
|
2022-03-09
|
4 | 2022-07-05 | 成员 |
王继业(监事),张梅(董事),辛昕(董事)
|
陈振坤(董事),詹晓红(监事),张梅(董事)
|
5 | 2021-01-27 | 成员 |
卿平(总经理)
|
吴慧(总经理)
|
6 | 2021-01-27 | 总经理 |
卿平(总经理) [退出]
|
吴慧(总经理) [新增]
|
7 | 2020-03-12 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2000-04-24至2020-04-24
|
永续经营
|
8 | 2020-03-12 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2000-04-24,2020-04-24,20
|
2000-04-24,,
|
9 | 2020-03-12 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-03-28
|
2020-03-10
|
10 | 2020-03-12 | 章程修正案 |
|
|