序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庄承伦 | 40% | 40万人民币 |
2 | 雷子科 | 35% | 35万人民币 |
3 | 林少锐 | 25% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庄承伦
|
|
2 |
雷子科
|
|
3 |
林少锐
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市科林伦实业有限公司京****综合市场
|
方少波 | 2006-05-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-17 | 一般经营项目 |
兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
|
兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);自有物业租赁
|
2 | 2020-07-17 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-07-18
|
2020-07-15
|
3 | 2020-07-17 | 章程修正案 |
|
|
4 | 2017-07-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:林少锐、出资额:25.000000、出资比例:25.000000;股东名称:雷子科、出资额:35.000000、出资比例:35.000000;股东名称:庄承伦、出资额:40.000000、出资比例:40.000000;
|
股东名称:庄承伦、出资额:40.000000、出资比例:40.000000;股东名称:林少锐、出资额:25.000000、出资比例:25.000000;股东名称:雷子科、出资额:35.000000、出资比例:35.000000;
|
5 | 2017-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事:林少锐执行董事:庄承伦总经理:雷子科
|
执行董事:庄承伦总经理:雷子科监事:林少锐
|
6 | 2017-07-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
名称:林少锐,出资额:25,出资比例:25名称:庄承伦,出资额:40,出资比例:40名称:雷子科,出资额:35,出资比例:35
|
名称:庄承伦,出资额:40,出资比例:40名称:雷子科,出资额:35,出资比例:35名称:林少锐,出资额:25,出资比例:25
|
7 | 2017-07-18 | 董事长或执行董事成员 |
庄承伦(执行董事)
|
庄承伦(执行董事)
|
8 | 2017-07-18 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2017-07-18
|
9 | 2017-07-18 | 监事信息 |
林少锐(监事)
|
林少锐(监事)
|
10 | 2017-07-18 | 总经理 |
雷子科(总经理)
|
雷子科(总经理)
|