序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 80% | 800000万人民币 |
2 | 招商局资本控股有限责任公司 | 20% | 200000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄晓华
|
|
2 |
杨西琳
|
|
3 |
郭健
|
|
4 |
冯红涛
|
|
5 |
陈以
|
|
6 |
杨百千
|
|
7 |
康东
|
|
8 |
朱雨嘉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 成员 |
黄晓华(董事),冯红涛(董事),杨西琳(副董事长),张日忠(董事长),郭健(董事),张日忠(总经理)
|
郭健(董事),黄晓华(总经理),冯红涛(董事),黄晓华(董事长),杨西琳(副董事长),陈以(董事)
|
2 | 2021-12-21 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
张日忠
|
黄晓华
|
3 | 2021-12-21 | 总经理 |
黄晓华(董事),冯红涛(董事),杨西琳(副董事长),张日忠(董事长), [退出]郭健(董事),张日忠(总经理) [退出]
|
郭健(董事),黄晓华(总经理),冯红涛(董事),黄晓华(董事长),杨西琳(副董事长),陈以(董事) [新增]
|
4 | 2021-12-21 | 其他董事信息 |
黄晓华(董事),冯红涛(董事),杨西琳(副董事长),张日忠(董事长), [退出]郭健(董事),张日忠(总经理) [退出]
|
郭健(董事),黄晓华(总经理),冯红涛(董事),黄晓华(董事长),杨西琳(副董事长),陈以(董事) [新增]
|
5 | 2021-12-21 | 升级换照 |
91440300MA5DN24Y2N
|
91440300MA5DN24Y2N
|
6 | 2021-09-10 | 成员 |
黄晓华(董事),韩国峰(副董事长),冯红涛(董事),郭健(董事)
|
郭健(董事),杨西琳(副董事长),黄晓华(董事),冯红涛(董事)
|
7 | 2021-09-10 | 指定联系人 |
黄达
|
黄达
|
8 | 2021-09-10 | 其他董事信息 |
冯红涛(董事),郭健(董事),黄晓华(董事),韩国峰(副董事长) [退出]
|
郭健(董事),杨西琳(副董事长), [新增]黄晓华(董事),冯红涛(董事)
|
9 | 2019-09-20 | 成员 |
郭健(董事),薛宏立(董事),李引泉(董事长),张日忠(董事),杜彦卿(董事),黄晓华(董事)
|
韩国峰(副董事长),郭健(董事),张日忠(董事长),黄晓华(董事),冯红涛(董事)
|
10 | 2019-09-20 | 章程备案 |
2017-03-29
|
2019-08-22
|