序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 红塔证券股份有限公司 | 59.27419% | 29400万人民币 |
2 | 北京市华远集团有限公司 | 30.24194% | 15000万人民币 |
3 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 10.48387% | 5200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚香林
|
|
2 |
张翎
|
|
3 |
张妮
|
|
4 |
杨洁
|
|
5 |
叶永开
|
|
6 |
刘胤宏
|
|
7 |
徐骥
|
|
8 |
李夏
|
|
9 |
饶雄
|
|
10 |
卢美娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-02 | 成员 |
张妮(董事),毛志宏(董事),王靖(监事会主席),傅曦林(董事),李夏(董事),刘珍(监事),徐骥(董事),贺卫(董事),饶雄(董事),李凌(董事长),张铁山(董事)
|
卢美娜(监事),饶雄(董事),王靖(职工监事),张翎(董事),叶永开(董事),徐骥(董事),张妮(董事),刘胤宏(董事),李夏(董事),龚香林(董事长),杨洁(董事)
|
2 | 2022-04-02 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-08-24
|
2022-01-25
|
3 | 2022-04-02 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
李凌
|
龚香林
|
4 | 2022-04-02 | 监事信息 |
张妮(董事),毛志宏(董事), [退出]王靖(监事会主席),傅曦林(董事), [退出]李夏(董事),刘珍(监事), [退出]徐骥(董事),贺卫(董事), [退出]饶雄(董事),李凌(董事长), [退出]张铁山(董事) [退出]
|
卢美娜(监事), [新增]饶雄(董事),王靖(职工监事),张翎(董事), [新增]叶永开(董事), [新增]徐骥(董事),张妮(董事),刘胤宏(董事), [新增]李夏(董事),龚香林(董事长), [新增]杨洁(董事) [新增]
|
5 | 2022-04-02 | 董事长或执行董事成员 |
张妮(董事),毛志宏(董事), [退出]王靖(监事会主席),傅曦林(董事), [退出]李夏(董事),刘珍(监事), [退出]徐骥(董事),贺卫(董事), [退出]饶雄(董事),李凌(董事长), [退出]张铁山(董事) [退出]
|
卢美娜(监事), [新增]饶雄(董事),王靖(职工监事),张翎(董事), [新增]叶永开(董事), [新增]徐骥(董事),张妮(董事),刘胤宏(董事), [新增]李夏(董事),龚香林(董事长), [新增]杨洁(董事) [新增]
|
6 | 2021-08-10 | 成员 |
饶雄(总经理)
|
杨洁(总经理)
|
7 | 2021-08-10 | 总经理 |
饶雄(总经理) [退出]
|
杨洁(总经理) [新增]
|
8 | 2020-12-30 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-09-20
|
2020-08-24
|
9 | 2020-03-19 | 成员 |
饶雄
|
李凌
|
10 | 2020-03-19 | 成员 |
张妮(董事),饶雄(董事长),徐骥(董事),傅曦林(董事),李夏(董事),贺卫(董事),刘辉(总经理),李凌(董事),刘辉(董事),张铁山(董事)
|
饶雄(总经理),徐骥(董事),李凌(董事),李凌(董事长),张铁山(董事),毛志宏(董事),傅曦林(董事),张妮(董事),李夏(董事),贺卫(董事)
|