序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈匡国 | 95% | 4750万人民币 |
2 | 曾静 | 5% | 250万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
骆文开
|
|
2 |
曾立华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-27 | 其他事项备案 |
|
|
2 | 2019-04-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
3 | 2019-04-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
4 | 2019-04-10 | 章程备案 |
|
|
5 | 2016-11-10 | 其他事项备案 |
|
|
6 | 2016-11-10 | 其他事项备案 |
|
|
7 | 2016-11-10 | 一照一码升级 |
|
|
8 | 2009-08-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
9 | 2009-05-07 | 注册号/注册号升级 |
|
|
10 | 2009-05-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|