序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 正中产业控股集团有限公司 | 99% | 11880万人民币 |
2 | 正中投资集团有限公司 | 1% | 120万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓学勤
|
|
2 |
任琦
|
|
3 |
赵学军
|
|
4 |
朱玉梅
|
|
5 |
陈庆兰
|
|
6 |
温佳
|
|
7 |
孙鸥
|
|
8 |
杨诚
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳同方股份有限公司福永分公司
|
潘志峰 | 2004-07-07 |
2 |
深圳清华同方股份有限公司广州分公司
|
林振雄 | 2004-06-21 |
3 |
深圳清华同方股份有限公司沈阳办事处
|
艾静 | 2002-03-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-28 | 成员 |
任琦(董事),赵学军(董事),朱玉梅(董事),刘春添(董事)
|
朱玉梅(董事),赵学军(董事),陈庆兰(董事),任琦(董事)
|
2 | 2022-03-28 | 其他董事信息 |
任琦(董事),赵学军(董事),朱玉梅(董事),刘春添(董事) [退出]
|
朱玉梅(董事),赵学军(董事),陈庆兰(董事), [新增]任琦(董事)
|
3 | 2020-07-24 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-06-12
|
2020-07-22
|
4 | 2020-07-24 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
邓学勤
|
邓学勤
|
5 | 2020-07-24 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
正中产业控股集团有限公司 1272.0(万元)10.60%正中投资集团有限公司 10728.0(万元)89.40%
|
正中产业控股集团有限公司 11880.0(万元)99.00%正中投资集团有限公司 120.0(万元)1.00%
|
6 | 2020-06-18 | 市场主体类型 |
股份有限公司
|
有限责任公司
|
7 | 2020-06-18 | 市场主体类型 |
股份有限公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2020-06-18 | 升级换照 |
|
|
9 | 2020-06-18 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-07-16
|
2020-06-12
|
10 | 2020-06-18 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北京同方创新投资有限公司 1272.0(万元)10.60% [退出]正中置业集团有限公司 10728.0(万元)89.40% [退出]
|
正中产业控股集团有限公司 1272.0(万元)10.60% [新增]正中投资集团有限公司 10728.0(万元)89.40% [新增]
|