序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王文保 | 80% | 40万人民币 |
2 | 王文印 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王文保
|
|
2 |
王文印
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 成员 |
郭娟(总经理)
|
王文保(总经理)
|
2 | 2021-10-21 | 股权和公证书 |
|
|
3 | 2021-10-21 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王文印 10.0(万元)20.00%王文保 30.0(万元)60.00%郭娟 10.0(万元)20.00%
|
王文印 10.0(万元)20.00%王文保 40.0(万元)80.00%
|
4 | 2021-10-21 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-10-17
|
2021-10-21
|
5 | 2021-10-21 | 总经理 |
郭娟(总经理) [退出]
|
王文保(总经理) [新增]
|
6 | 2019-10-18 | 章程备案 |
2019-05-13
|
2019-10-17
|
7 | 2019-10-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市龙华区龙华街道三联社区龙观路绿茵华庭4栋B401
|
深圳市罗湖区东门街道湖贝社区文锦中路1027号深业大厦710
|
8 | 2019-05-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市南山区科****路8号金融服务技术创新基地1栋4楼F1单元
|
深圳市龙华区龙华街道三联社区龙观路绿茵华庭4栋B401
|
9 | 2019-05-14 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2019-05-13
|
10 | 2017-09-14 | 统一社会信用代码 |
|
*****0
|