序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 牛志伟 | 85% | 170.0万人民币 |
2 | 牛毅磊 | 15% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛志伟
|
|
2 |
牛毅磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-06 | 成员 |
刘宝玉(监事)
|
牛毅磊(监事)
|
2 | 2021-01-06 | 股权和公证书 |
|
|
3 | 2021-01-06 | 章程修正案 |
|
|
4 | 2021-01-06 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘宝玉 2.0(万元)1.00% [退出]牛志伟 198.0(万元)99.00%
|
牛毅磊 30.0(万元)15.00% [新增]牛志伟 170.0(万元)85.00%
|
5 | 2021-01-06 | 一般经营项目 |
基础软件服务;应用软件服务;从事广告业务;软件开****;销售自行开****后的产品(法律法规需要其他审批文件的除外);企业管理咨询;计算机系统服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);公共关系服务;企业策划、设计;会议服务;市场调查;货物进出口、技术进出口;
|
基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数字化工业互联网技术服务;物联网技术服务;软件和计算机硬件辅助设备和技术服务;图文设计;动漫设计;公共关系服务;会议服务;计算机系统集成、人工智能、软件开****;从事广告业务;企业形象策划;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);法律咨询;市场调查;通讯设备的批****,国内贸易;货物及技术进出口;
|
6 | 2021-01-06 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-08-28
|
2021-01-04
|
7 | 2021-01-06 | 监事信息 |
刘宝玉(监事) [退出]
|
牛毅磊(监事) [新增]
|
8 | 2019-04-04 | 指定联系人 |
牛志伟
|
牛志伟
|
9 | 2019-04-04 | 其他事项备案 |
工商联络员:牛志伟;
|
工商联络员:牛志伟;
|
10 | 2018-08-28 | 成员 |
李文斌(监事)
|
刘宝玉(监事)
|