序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶向阳 | 42.55% | 2127.5万人民币 |
2 | 官木喜 | 8.51% | 425.5万人民币 |
3 | 深圳市前海众旺投资合伙企业(有限合伙) | 4.89% | 244.5万人民币 |
4 | 深圳文科生态投资有限公司 | 4.26% | 213万人民币 |
5 | 刘姗姗 | 4.26% | 213万人民币 |
6 | 龚懿 | 4.04% | 202万人民币 |
7 | 林泰兴 | 3.83% | 191.5万人民币 |
8 | 李斌 | 3.83% | 191.5万人民币 |
9 | 王辉 | 3.57% | 178.5万人民币 |
10 | 陈勇忠 | 3.57% | 178.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶向阳
|
|
2 |
叶平
|
|
3 |
周建兵
|
|
4 |
李泰星
|
|
5 |
孙延军
|
|
6 |
乐四玲
|
|
7 |
胡雪
|
|
8 |
彭章华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳园林股份有限公司合肥分公司
|
周丹 | 2019-03-21 |
2 |
深圳园林股份有限公司东莞分公司
|
张汉华 | 2015-09-17 |
3 |
深圳市园林设计装饰工程有限公司长沙分公司
|
屈伟雄 | 2015-05-04 |
4 |
深圳园林股份有限公司武汉分公司
|
叶平 | 2015-03-18 |
5 |
深圳园林股份有限公司江西分公司
|
刘恋 | 2015-01-13 |
6 |
深圳园林股份有限公司广西分公司
|
刘捷坤 | 2014-06-30 |
7 |
深圳市园林设计装饰工程有限公司高安市分公司
|
沈浩 | 2014-02-20 |
8 |
深圳园林股份有限公司海南分公司
|
刘先锋 | 2011-12-02 |
9 |
深圳市园林设计装饰工程有限公司佛山市南海分公司
|
刘先锋 | 2011-03-22 |
10 |
深圳市园林设计装饰工程公司恒兴建材门市
|
姚强 | 1989-12-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-13 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2022-01-13 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
3 | 2021-08-26 | 一般经营项目 |
|
|
4 | 2021-08-26 | 许可经营 |
|
|
5 | 2021-08-26 | 章程修正案 |
|
|
6 | 2021-08-26 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
7 | 2021-08-26 | 许可信息 |
|
|
8 | 2021-05-21 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
9 | 2021-05-21 | 成员 |
|
|
10 | 2020-01-09 | 章程备案 |
|
|