序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李爱丽 | 80% | 400万人民币 |
2 | 谭蕾 | 10% | 50万人民币 |
3 | 牛学颖 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李爱丽
|
|
2 |
张林
|
|
3 |
黄小武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 注册资本(万元) |
100 人民币
|
500 人民币( + 400% )
|
2 | 2021-09-27 | 成员 |
赵彬(执行董事)
|
李爱丽(执行董事)
|
3 | 2021-09-27 | 注册资本 |
100 人民币
|
500 人民币( + 400% )
|
4 | 2021-09-27 | 股权和公证书 |
|
|
5 | 2021-09-27 | 董事长或执行董事成员 |
赵彬(执行董事) [退出]
|
李爱丽(执行董事) [新增]
|
6 | 2021-09-27 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
丁虎 40.0(万元)40.00%谭蕾 10.0(万元)10.00%赵彬 40.0(万元)40.00%王雷 10.0(万元)10.00%
|
李爱丽 400.0(万元)80.00%谭蕾 50.0(万元)10.00%牛学颖 50.0(万元)10.00%
|
7 | 2021-09-27 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
赵彬
|
李爱丽
|
8 | 2021-09-27 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-12-15
|
2021-09-16
|
9 | 2020-12-24 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-07-06
|
2020-12-15
|
10 | 2020-12-24 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姚聪 17.0(万元)17.00% [退出]陈丝 10.0(万元)10.00% [退出]丁虎 35.0(万元)35.00%余学**** 8.0(万元)8.00% [退出]赵彬 30.0(万元)30.00%
|
王雷 10.0(万元)10.00% [新增]丁虎 40.0(万元)40.00%赵彬 40.0(万元)40.00%谭蕾 10.0(万元)10.00% [新增]
|