序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈秀梅 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 唐彬 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐彬
|
|
2 |
陈秀梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-08 | 成员 |
赵为(监事),殷兴兰(总经理),殷兴兰(执行董事)
|
陈秀梅(监事),唐彬(执行董事),唐彬(总经理)
|
2 | 2021-03-08 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赵为 5.0(万元)10.00%殷兴兰 45.0(万元)90.00%
|
唐彬 5.0(万元)10.00%陈秀梅 45.0(万元)90.00%
|
3 | 2021-03-08 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
殷兴兰
|
唐彬
|
4 | 2021-03-08 | 升级换照 |
|
|
5 | 2021-03-08 | 总经理 |
赵为(监事), [退出]殷兴兰(总经理), [退出]殷兴兰(执行董事) [退出]
|
陈秀梅(监事), [新增]唐彬(执行董事), [新增]唐彬(总经理) [新增]
|
6 | 2021-03-08 | 监事信息 |
赵为(监事), [退出]殷兴兰(总经理), [退出]殷兴兰(执行董事) [退出]
|
陈秀梅(监事), [新增]唐彬(执行董事), [新增]唐彬(总经理) [新增]
|
7 | 2021-03-08 | 董事长或执行董事成员 |
赵为(监事), [退出]殷兴兰(总经理), [退出]殷兴兰(执行董事) [退出]
|
陈秀梅(监事), [新增]唐彬(执行董事), [新增]唐彬(总经理) [新增]
|
8 | 2021-03-08 | 指定联系人 |
殷兴兰
|
唐彬
|
9 | 2021-03-08 | 章程或章程修正案通过日期 |
2016-08-24
|
2021-03-04
|
10 | 2016-09-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市罗湖区桂园街道深圳市罗湖区桂园街道解放路与宝安路交汇处创展大厦1816号房
|
深圳市罗湖区桂园街道解放路与宝安路交汇处创展大厦1816号房
|