序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘英兰 | 65% | 130万人民币 |
2 | 肖旭 | 35% | 70万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘英兰
|
|
2 |
肖旭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-22 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-11-06
|
2022-07-19
|
2 | 2022-07-22 | 地址 |
深圳市光明区马田街道合水口社区第四工业区第十栋103
|
深圳市光明区马田街道马山头社区第三工业区90栋102
|
3 | 2022-05-05 | 董事长或执行董事成员 |
肖旭(总经理),肖旭(执行董事),刘英兰(监事)
|
肖旭(监事),刘英兰(执行董事),刘英兰(总经理)
|
4 | 2022-05-05 | 监事信息 |
肖旭(总经理),肖旭(执行董事),刘英兰(监事)
|
肖旭(监事),刘英兰(执行董事),刘英兰(总经理)
|
5 | 2022-05-05 | 总经理 |
肖旭(总经理),肖旭(执行董事),刘英兰(监事)
|
肖旭(监事),刘英兰(执行董事),刘英兰(总经理)
|
6 | 2022-05-05 | 成员 |
肖旭(总经理),肖旭(执行董事),刘英兰(监事)
|
肖旭(监事),刘英兰(执行董事),刘英兰(总经理)
|
7 | 2022-05-05 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
肖旭
|
刘英兰
|
8 | 2020-11-09 | 许可信息 |
《建设项目环境影响审查批复》(),《道路运输经营许可证》()
|
《道路运输经营许可证》(),《建设项目环境影响审查批复》()
|
9 | 2020-11-09 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-03-26
|
2020-11-06
|
10 | 2020-11-09 | 章程修正案 |
|
|