序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐万彪 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐万彪
|
|
2 |
李慧华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-09 | 章程备案 |
2019-01-02
|
2020-01-06
|
2 | 2020-01-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号深圳大运软件小镇23栋2楼A12
|
深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区清辉路88号中海康城二期塞纳时光23栋2单元5A
|
3 | 2019-01-14 | 指定联系人 |
孔敏 100.0(万元)100.00%
|
徐万彪 100.0(万元)100.00%
|
4 | 2019-01-14 | 指定联系人 |
孔敏(总经理),孔敏(执行董事),徐万彪(监事)
|
李慧华(监事),徐万彪(总经理),徐万彪(执行董事)
|
5 | 2019-01-14 | 指定联系人 |
孔敏
|
徐万彪
|
6 | 2019-01-14 | 成员 |
孔敏(总经理),孔敏(执行董事),徐万彪(监事)
|
李慧华(监事),徐万彪(总经理),徐万彪(执行董事)
|
7 | 2019-01-14 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
孔敏 100.0(万元)100.00%
|
徐万彪 100.0(万元)100.00%
|
8 | 2019-01-14 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
孔敏
|
徐万彪
|
9 | 2019-01-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
总经理:孔敏;董事长:孔敏;股东:孔敏;法定代表人:孔敏;工商联络员:孔敏;监事:徐万彪;
|
监事:李慧华;工商联络员:徐万彪;总经理:徐万彪;法定代表人:徐万彪;股东:;董事长:徐万彪;
|
10 | 2019-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
总经理:孔敏 [退出]执行董事:孔敏 [退出]监事:徐万彪 [退出]
|
监事:李慧华 [新增]总经理:徐万彪 [新增]执行董事:徐万彪 [新增]
|