序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜镜雄 | 50% | 2500万人民币 |
2 | 刘简明 | 50% | 2500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘简明
|
|
2 |
杜镜雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-01 | 其他事项备案 |
总经理:刘简明;监事:杜镜雄;董事长:刘简明;
|
清算组成员:杜镜雄;董事长:刘简明;监事:杜镜雄;清算组负责人:刘简明;总经理:刘简明;
|
2 | 2016-08-01 | 清算组成员 |
刘简明(执行(常务)董事)杜镜雄(监事)刘简明(总经理)
|
杜镜雄(监事)刘简明(清算组负责人)杜镜雄(清算组成员)刘简明(执行(常务)董事)刘简明(总经理)
|
3 | 2016-07-08 | 住所 |
深圳市龙岗区坂田街道五和南路73号3楼302
|
深圳市南山区南头街道常兴路常兴广场西座11D
|
4 | 2015-10-13 | 章程备案 |
章程备案(包括合伙协议)
|
章程备案(包括合伙协议)
|
5 | 2015-10-13 | 章程 |
|
|
6 | 2015-10-13 | 名称 |
深圳市圣之地实业****展有限公司
|
广东凯升德建设实业有限公司
|
7 | 2015-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事:芦垚 [退出]执行董事:佘慧 [退出]总经理:佘慧 [退出]
|
监事:杜镜雄 [新增]总经理:刘简明 [新增]执行董事:刘简明 [新增]
|
8 | 2015-09-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:芦垚、出资额:90.000000、出资比例:90.000000; [退出]股东名称:周虹、出资额:10.000000、出资比例:10.000000; [退出]
|
股东名称:杜镜雄、出资额:2500.000000、出资比例:50.000000; [新增]股东名称:刘简明、出资额:2500.000000、出资比例:50.000000; [新增]
|
9 | 2015-09-02 | 章程备案 |
章程备案(包括合伙协议)
|
章程备案(包括合伙协议)
|
10 | 2015-09-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:佘慧;总经理:佘慧;股东:芦垚;股东:周虹;董事长:佘慧;监事:芦垚;
|
法定代表人:刘简明;总经理:刘简明;股东:刘简明;监事:杜镜雄;董事长:刘简明;股东:杜镜雄;
|