序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-06 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
王云峰
|
蒋志凯
|
2 | 2021-01-06 | 升级换照 |
|
|
3 | 2021-01-06 | 隶属企业信息信息 |
中交第四航务工程勘察设计院有限公司
|
中交第四航务工程勘察设计院有限公司
|
4 | 2020-01-10 | 隶属企业信息信息 |
中交第四航务工程勘察设计院有限公司
|
中交第四航务工程勘察设计院有限公司
|
5 | 2020-01-10 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自1992-04-25至2018-12-30
|
自1992-04-25至2029-12-31
|
6 | 2020-01-10 | 其他事项备案 |
|
|
7 | 2020-01-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1992-04-25,2018-12-30,26
|
1992-04-25,2029-12-31,
|
8 | 2018-09-13 | 统一社会信用代码 |
|
*****W
|
9 | 2018-09-13 | 其他事项备案 |
|
*****W
|
10 | 2018-09-11 | 其他事项备案 |
|
*****W
|