序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 伯恩光学(中国)有限公司 | 100% | 58351.266000万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨建文
|
|
2 |
林惠英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
伯恩光学(深圳)有限公司第五分厂
|
杨建文 | 2012-02-15 |
2 |
伯恩光学(深圳)有限公司第六分厂
|
杨建文 | 2011-09-05 |
3 |
伯恩光学(深圳)有限公司第三分厂
|
杨建文 | 2010-02-24 |
4 |
伯恩光学(深圳)有限公司第二分厂
|
杨建文 | 2006-11-30 |
5 |
伯恩光学(深圳)有限公司第一分厂
|
杨建文 | 2006-07-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-28 | 成员 |
杨建文(董事长),林惠英(董事),杨洁明(副董事长)
|
林惠英(监事),杨建文(总经理),杨建文(执行董事)
|
2 | 2021-07-28 | 股权和公证书 |
|
|
3 | 2021-07-28 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
4 | 2021-07-28 | 其他董事信息 |
杨建文(董事长),林惠英(董事),杨洁明(副董事长) [退出]
|
林惠英(监事),杨建文(总经理),杨建文(执行董事)
|
5 | 2021-07-28 | 总经理 |
杨建文(董事长),林惠英(董事),杨洁明(副董事长) [退出]
|
林惠英(监事),杨建文(总经理),杨建文(执行董事)
|
6 | 2021-07-28 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
伯恩光学有限公司 58351.266(万元)100.00%
|
伯恩光学(中国)有限公司 58351.266(万元)100.00%
|
7 | 2021-07-28 | 指定联系人 |
null
|
彭敏
|
8 | 2021-07-28 | 监事信息 |
杨建文(董事长),林惠英(董事),杨洁明(副董事长) [退出]
|
林惠英(监事),杨建文(总经理),杨建文(执行董事)
|
9 | 2021-07-09 | 注册资本(万元) |
49743.1 香港元
|
58351.266 香港元
|
10 | 2021-07-09 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|