序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | LOGAN INDUSTRIAL CO.,LIMITED | 100% | 400.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡水钟
|
|
2 |
施万坤
|
|
3 |
郭怜言
|
|
4 |
黄国政
|
|
5 |
陈树人
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-26 | 其他事项备案 |
其他董事:郭怜言;监事:陈树人;总经理:施万坤;总经理:黄国政;董事长:蔡水钟;其他董事:施万坤;
|
清算组成员:施万坤;清算组成员:赖芳妹;其他董事:郭怜言;监事:陈树人;总经理:施万坤;清算组负责人:梁志远;董事长:蔡水钟;总经理:黄国政;其他董事:施万坤;
|
2 | 2016-08-26 | 清算组成员 |
施万坤(总经理)施万坤(副董事长)黄国政(副总经理)蔡水钟(董事长)郭怜言(董事)陈树人(监事)
|
陈树人(监事)黄国政(副总经理)蔡水钟(董事长)施万坤(清算组成员)赖芳妹(清算组成员)梁志远(清算组负责人)施万坤(总经理)郭怜言(董事)施万坤(副董事长)
|
3 | 2016-03-10 | 其他事项备案 |
一照一码换照
|
一照一码换照
|
4 | 2016-03-10 | 其他事项备案 |
|
*****5XH
|
5 | 2016-03-10 | 一照一码换照 |
|
|
6 | 2011-06-29 | 投资总额变更 |
200
|
400( + 100% )
|
7 | 2011-06-29 | 证照有效期限 |
2011-04-11
|
1900-01-01
|
8 | 2011-06-29 | 董事长或执行董事成员 |
蔡水钟(董事长)
|
蔡水钟(董事长)
|
9 | 2011-06-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
名称:LOGAN INDUSTRIAL CO.LIMITED,出资额:200,出资比例:100
|
名称:LOGAN INDUSTRIAL CO.LIMITED,出资额:400( + 100% ),出资比例:100
|
10 | 2011-06-29 | 实收资本 |
0
|
400
|