序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何丹妮 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 林龙 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何丹妮
|
|
2 |
林龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-30 | 成员 |
林聪(执行董事),林聪(总经理)
|
何丹妮(执行董事),何丹妮(总经理)
|
2 | 2019-09-30 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林聪 200.0(万元)40.00% 林龙 300.0(万元)60.00%
|
林龙 100.0(万元)20.00% 何丹妮 400.0(万元)80.00%
|
3 | 2019-09-30 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
林聪
|
何丹妮
|
4 | 2019-09-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
5 | 2019-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2019-09-30 | 章程备案 |
2018-10-15
|
2019-09-26
|
7 | 2019-09-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
8 | 2018-10-17 | 章程备案 |
2018-08-31
|
2018-10-15
|
9 | 2018-10-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD·D栋大厦17E房
|
深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期D栋1708
|
10 | 2018-09-04 | 指定联系人 |
黄停停(执行董事),黄停停(总经理)
|
林聪(执行董事),林聪(总经理)
|