序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庄初俊 | 55% | 1100万人民币 |
2 | 陈壁立 | 42% | 840万人民币 |
3 | 景德镇市鑫汇实业****展公司 | 3% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李逸华
|
|
2 |
陈壁立
|
|
3 |
庄初俊
|
|
4 |
李满华
|
|
5 |
赵学增
|
|
6 |
庄初怀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-24 | 其他事项备案 |
|
|
2 | 2019-07-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
3 | 2019-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2017-04-11 | 其他事项备案 |
|
|
5 | 2017-04-11 | 一照一码换照 |
|
|
6 | 2016-03-30 | 一照一码升级 |
|
|
7 | 2015-07-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
8 | 2015-07-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
9 | 2015-07-01 | 名称 |
|
|
10 | 2015-07-01 | 经营期限 |
|
|