序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 五骥智能科技(深圳)有限公司 | 99% | 49500万人民币 |
2 | 张晓姝 | 1% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余南新
|
|
2 |
董永赤
|
|
3 |
魏晖
|
|
4 |
龙奕文
|
|
5 |
万宸希
|
|
6 |
崔仕刚
|
|
7 |
张天英
|
|
8 |
杨建华
|
|
9 |
唐婉芙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-17 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-11-28
|
2020-11-16
|
2 | 2020-11-17 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2020-10-21 | 指定联系人 |
魏晖(董事),陈凯锋(董事),龙奕文(董事),董永赤(董事),余南新(董事),张晓姝(董事长),张晓姝(总经理)
|
崔仕刚(董事),余南新(董事长),魏晖(董事),龙奕文(董事),董永赤(董事),余南新(总经理),万宸希(董事)
|
4 | 2020-10-21 | 指定联系人 |
张晓姝
|
余南新
|
5 | 2020-10-21 | 成员 |
魏晖(董事),陈凯锋(董事),龙奕文(董事),董永赤(董事),余南新(董事),张晓姝(董事长),张晓姝(总经理)
|
崔仕刚(董事),余南新(董事长),魏晖(董事),龙奕文(董事),董永赤(董事),余南新(总经理),万宸希(董事)
|
6 | 2020-10-21 | 指定联系人 |
姚玉娇
|
余南新
|
7 | 2020-10-21 | 总经理 |
魏晖(董事),陈凯锋(董事), [退出]龙奕文(董事),董永赤(董事),余南新(董事),张晓姝(董事长), [退出]张晓姝(总经理) [退出]
|
万宸希(董事), [新增]崔仕刚(董事), [新增]余南新(董事长),魏晖(董事),龙奕文(董事),董永赤(董事),余南新(总经理)
|
8 | 2020-10-21 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
张晓姝 [退出]
|
余南新 [新增]
|
9 | 2020-10-21 | 董事长或执行董事成员 |
魏晖(董事),陈凯锋(董事), [退出]龙奕文(董事),董永赤(董事),余南新(董事),张晓姝(董事长), [退出]张晓姝(总经理) [退出]
|
万宸希(董事), [新增]崔仕刚(董事), [新增]余南新(董事长),魏晖(董事),龙奕文(董事),董永赤(董事),余南新(总经理)
|
10 | 2019-12-02 | 许可信息 |
唐婉芙(监事),张晓姝(执行董事)
|
龙奕文(董事),陈凯锋(董事),张晓姝(董事长),唐婉芙(职工监事),董永赤(董事),杨建华(监事),张天英(监事),余南新(董事),魏晖(董事)
|