序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘邦焱 | 97% | 97.0万人民币 |
2 | 张远平 | 1% | 1.0万人民币 |
3 | 余爱星 | 1% | 1.0万人民币 |
4 | 余勇来 | 1% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘邦焱
|
|
2 |
余勇来
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-06 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2019-09-03
|
2 | 2019-09-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市福田区南园街道上步码头华联****宿舍704
|
深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技宝龙厂区厂房605-31
|
3 | 2016-07-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:朱眯眯、出资额:1.000000、出资比例:100.000000; [退出]
|
股东名称:刘邦焱、出资额:97.000000、出资比例:97.000000; [新增]股东名称:余勇来、出资额:1.000000、出资比例:1.000000; [新增]股东名称:余爱星、出资额:1.000000、出资比例:1.000000; [新增]股东名称:张远平、出资额:1.000000、出资比例:1.000000; [新增]
|
4 | 2016-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事:朱眯眯 [退出]监事:常君 [退出]总经理:朱眯眯 [退出]
|
监事:余勇来 [新增]执行董事:刘邦焱 [新增]总经理:刘邦焱 [新增]
|
5 | 2016-07-13 | 其他事项备案 |
审批文件名称:《餐饮服务许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无;
|
|
6 | 2016-07-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
董事长:朱眯眯;总经理:朱眯眯;监事:常君;股东:朱眯眯;法定代表人:朱眯眯;
|
总经理:刘邦焱;董事长:刘邦焱;股东:刘邦焱;股东:张远平;监事:余勇来;股东:余勇来;法定代表人:刘邦焱;股东:余爱星;
|
7 | 2016-07-13 | 其他事项备案 |
|
*****3
|
8 | 2016-07-13 | 市场主体类型变更 |
1151
|
1120
|
9 | 2016-07-13 | 监事信息 |
常君(监事) [退出]
|
余勇来(监事) [新增]
|
10 | 2016-07-13 | 董事长或执行董事成员 |
朱眯眯(执行董事) [退出]
|
刘邦焱(执行董事) [新增]
|