序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-26 | 统一社会信用代码 |
|
*****E
|
2 | 2017-06-26 | 其他事项备案 |
|
*****E
|
3 | 2017-06-26 | 一照一码换照 |
|
|
4 | 2015-05-18 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
|
陈振杰
|
5 | 2015-05-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
法定代表人:陈振杰;
|
6 | 2015-05-18 | 法定代表人(负责人) |
|
陈振杰
|
7 | 2013-12-04 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
|
自2013-03-15至2023-03-15
|
8 | 2013-12-04 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
2013-03-15,2023-03-15
|
9 | 2013-12-04 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
|
从2013-03-15至2023-03-15
|
10 | 2013-12-04 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
从2013-03-15至2023-03-15
|