序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 集体股(大铲村集体资产管理委员会) | 40.5458% | 2027.29万人民币 |
2 | 合作股(王树森等201名村民) | 33.848% | 1692.4万人民币 |
3 | 募集股(王树森等201人) | 25.6062% | 1280.31万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王润光
|
|
2 |
王映云
|
|
3 |
朱良
|
|
4 |
黄东成
|
|
5 |
王颂平
|
|
6 |
王国雄
|
|
7 |
张永强
|
|
8 |
陈伟和
|
|
9 |
符翠君
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市蛇口大铲实业股份有限公司驻东营办事处
|
王树森 | 1994-01-28 |
2 |
深圳市蛇口大铲实业股份有限公司大铲宾馆
|
李尔奇 | 1993-02-15 |
3 |
深圳市蛇口大铲实业股份有限公司山水酒楼
|
杨凌文 | 1991-09-18 |
4 |
深圳市蛇口大铲实业股份有限公司东方装饰材料商场
|
屈婉琴 | 1989-08-17 |
5 |
深圳市蛇口大铲实业股份有限公司大铲岛石矿场
|
梁拖 | 1989-04-15 |
6 |
深圳市蛇口大铲实业股份有限公司综合商场
|
洪永辉 | 1989-01-01 |
7 |
深圳市蛇口大铲实业股份有限公司津津食品厂
|
王瑞添 | 1989-01-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-10 | 许可经营 |
|
房地产开****经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
2 | 2022-01-10 | 许可信息 |
|
房地产开****企业资质证书(),房地产开****企业资质证书(),房地产开****企业资质证书(),房地产开****企业资质证书()
|
3 | 2022-01-10 | 章程修正案 |
|
|
4 | 2022-01-10 | 一般经营项目 |
|
兴办实业(具体项目另行申报)、家用电器维修;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);烟酒零售;海产、畜牧养殖加工(执照另****);汽车运输;石场、土石方工程(执照另****);装修工程、金属结构加工安装;自有物业租赁。自有房地产经营活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
5 | 2022-01-10 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
2022-01-06
|
6 | 2018-12-06 | 成员 |
|
王润光(董事长),王颂平(董事),王映云(董事),黄东成(董事),朱良(董事)
|
7 | 2018-12-06 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
|
王润光
|
8 | 2018-12-06 | 董事长或执行董事成员 |
|
王润光(董事长) [新增]
|
9 | 2018-12-06 | 其他董事信息 |
|
朱良(董事) [新增]黄东成(董事) [新增]王映云(董事)王颂平(董事) [新增]
|
10 | 2018-12-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
董事长:王润光;其他董事:王颂平;其他董事:王映云;其他董事:黄东成;法定代表人:王润光;其他董事:朱良;
|