序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张权 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张权
|
|
2 |
危立辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-10 | 地址 |
深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦15楼1507
|
深圳市宝安区福海街道桥头社区同泰总部产业园厂房4栋同泰时代中心4栋403
|
2 | 2020-07-10 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2020-07-10 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-04-07
|
2020-07-09
|
4 | 2020-04-09 | 成员 |
许正(监事),张凡(执行董事),罗带君(总经理)
|
张权(总经理),危立辉(监事),张权(执行董事)
|
5 | 2020-04-09 | 监事信息 |
许正(监事), [退出]张凡(执行董事), [退出]罗带君(总经理) [退出]
|
张权(总经理), [新增]危立辉(监事), [新增]张权(执行董事) [新增]
|
6 | 2020-04-09 | 市场主体类型 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2020-04-09 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
张凡 [退出]
|
张权 [新增]
|
8 | 2020-04-09 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-11-20
|
2020-04-07
|
9 | 2020-04-09 | 董事长或执行董事成员 |
许正(监事), [退出]张凡(执行董事), [退出]罗带君(总经理) [退出]
|
张权(总经理), [新增]危立辉(监事), [新增]张权(执行董事) [新增]
|
10 | 2020-04-09 | 总经理 |
许正(监事), [退出]张凡(执行董事), [退出]罗带君(总经理) [退出]
|
张权(总经理), [新增]危立辉(监事), [新增]张权(执行董事) [新增]
|