序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁恩宁 | 61% | 30.5万人民币 |
2 | 覃泽洋 | 39% | 19.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁恩宁
|
|
2 |
覃泽洋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:徐伏秀;董事长:徐伏秀;总经理:徐伏秀;股东:彭赛兵;监事:彭赛兵;工商联络员:刘杰;股东:刘杰;
|
法定代表人:梁恩宁;监事:覃泽洋;工商联络员:梁恩宁;股东:;总经理:梁恩宁;董事长:梁恩宁;股东:;
|
2 | 2019-05-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:彭赛兵、出资额:15.000000、出资比例:30.000000; [退出]股东名称:刘杰、出资额:35.000000、出资比例:70.000000; [退出]
|
股东名称:覃泽洋、出资额:19.500000、出资比例:39.000000; [新增]股东名称:梁恩宁、出资额:30.500000、出资比例:61.000000; [新增]
|
3 | 2019-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事:彭赛兵 [退出]执行董事:徐伏秀 [退出]总经理:徐伏秀 [退出]
|
总经理:梁恩宁 [新增]执行董事:梁恩宁 [新增]监事:覃泽洋 [新增]
|
4 | 2019-05-07 | 章程备案 |
2018-03-05
|
2019-04-28
|
5 | 2018-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
总经理:刘文武 [退出]执行董事:刘文武 [退出]
|
执行董事:徐伏秀 [新增]总经理:徐伏秀 [新增]
|
6 | 2018-09-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
总经理:刘文武;法定代表人:刘文武;董事长:刘文武;
|
董事长:徐伏秀;法定代表人:徐伏秀;总经理:徐伏秀;
|
7 | 2018-09-07 | 总经理 |
刘文武(总经理) [退出]
|
徐伏秀(总经理) [新增]
|
8 | 2018-09-07 | 董事长或执行董事成员 |
刘文武(执行董事) [退出]
|
徐伏秀(执行董事) [新增]
|
9 | 2018-03-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:刘文武、出资额:35.000000、出资比例:70.000000; [退出]股东名称:彭赛兵、出资额:15.000000、出资比例:30.000000;
|
股东名称:彭赛兵、出资额:15.000000、出资比例:30.000000;股东名称:刘杰、出资额:35.000000、出资比例:70.000000; [新增]
|
10 | 2018-03-06 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-06-28
|
2018-03-05
|