序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李密 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李密
|
|
2 |
吴柯霖
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市七星电气与智能化工程科技有限公司贵州分公司
|
李卫令 | 2017-02-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-13 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2022-07-13 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
3 | 2022-07-13 | 一般经营项目 |
|
|
4 | 2020-11-16 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
5 | 2020-11-16 | 地址 |
|
|
6 | 2019-12-30 | 章程修正案 |
|
|
7 | 2019-12-30 | 章程备案 |
|
|
8 | 2019-12-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
9 | 2019-09-24 | 许可信息 |
|
|
10 | 2019-09-24 | 许可经营项目 |
|
|