序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李艳 | 90% | 1800.0万人民币 |
2 | 夏建芬 | 10% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李艳
|
|
2 |
夏建芬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市连五洲新商业有限公司兰州分公司
|
陈新跃 | 2000-10-11 |
2 |
深圳市连五洲新商业有限公司华中分公司
|
王兵 | 2000-09-27 |
3 |
深圳市连五洲新商业有限公司东北分公司
|
刘绍忠 | 2000-09-13 |
4 |
深圳市连五洲新商业有限公司连云港分公司
|
叶林生 | 2000-09-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-01 | 成员 |
李瑛(监事)
|
夏建芬(监事)
|
2 | 2018-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事:李瑛 [退出]
|
监事:夏建芬 [新增]
|
3 | 2018-08-01 | 监事信息 |
李瑛(监事) [退出]
|
夏建芬(监事) [新增]
|
4 | 2018-08-01 | 章程备案 |
2017-06-09
|
2018-07-13
|
5 | 2017-06-09 | 统一社会信用代码 |
|
*****A
|
6 | 2017-06-09 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2000-07-28至2020-07-28
|
永续经营
|
7 | 2017-06-09 | 成员 |
李艳(监事),林贤(总经理),林贤(执行董事)
|
李瑛(监事),李艳(执行董事),李艳(总经理)
|
8 | 2017-06-09 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李艳 1600.0(万元)80.00% 林贤 200.0(万元)10.00% 夏建芬 200.0(万元)10.00%
|
夏建芬 200.0(万元)10.00% 李艳 1800.0(万元)90.00%
|
9 | 2017-06-09 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
林贤
|
李艳
|
10 | 2017-06-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
股东:林贤;股东:夏建芬;总经理:林贤;董事长:林贤;股东:李艳;监事:李艳;法定代表人:林贤;
|
法定代表人:李艳;股东:;董事长:李艳;股东:;总经理:李艳;监事:李瑛;
|