序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 85.55% | 1140.6666万人民币 |
2 | 陈勤瑛 | 11.45% | 152.6666万人民币 |
3 | 邓晓 | 3% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李颖
|
|
2 |
刘长志
|
|
3 |
董瑞勇
|
|
4 |
周强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-24 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-06-30
|
2020-12-08
|
2 | 2020-12-24 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李增强 40.0(万元)3.00% [退出]陈勤瑛 152.6666(万元)11.45%深圳市英威腾电气股份有限公司 1140.6666(万元)85.55%
|
陈勤瑛 152.6666(万元)11.45%深圳市英威腾电气股份有限公司 1140.6666(万元)85.55%邓晓 40.0(万元)3.00% [新增]
|
3 | 2020-12-24 | 股权和公证书 |
|
|
4 | 2020-12-24 | 章程 |
|
|
5 | 2020-08-18 | 章程 |
|
|
6 | 2020-08-18 | 股权和公证书 |
|
|
7 | 2020-08-18 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-07-09
|
2020-06-30
|
8 | 2020-08-18 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈勤瑛 152.6666(万元)11.45%越璇 66.6666(万元)5.00%李增强 40.0(万元)3.00%谢川 40.0(万元)3.00% [退出]深圳市英威腾电气股份有限公司 1034.0(万元)77.55%
|
陈勤瑛 152.6666(万元)11.45%李增强 40.0(万元)3.00%深圳市英威腾电气股份有限公司 1140.6666(万元)85.55%
|
9 | 2020-06-15 | 监事信息 |
郑万勇(总经理), [退出]张科孟(董事), [退出]杨林(董事), [退出]谢川(监事), [退出]孙战宏(董事), [退出]陈勤瑛(监事), [退出]郑万勇(董事), [退出]严卫民(监事) [退出]
|
刘长志(董事), [新增]董瑞勇(董事), [新增]刘长志(总经理), [新增]周强(监事) [新增]
|
10 | 2020-06-15 | 总经理 |
郑万勇(总经理), [退出]张科孟(董事), [退出]杨林(董事), [退出]谢川(监事), [退出]孙战宏(董事), [退出]陈勤瑛(监事), [退出]郑万勇(董事), [退出]严卫民(监事) [退出]
|
刘长志(董事), [新增]董瑞勇(董事), [新增]刘长志(总经理), [新增]周强(监事) [新增]
|