序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾少新 | 99% | 99.0万人民币 |
2 | 曾建新 | 1% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾少新
|
|
2 |
曾建新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-13 | 成员 |
王辉(监事)
|
曾建新(监事)
|
2 | 2021-07-13 | 监事信息 |
王辉(监事) [退出]
|
曾建新(监事) [新增]
|
3 | 2021-07-13 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-05-29
|
2021-07-12
|
4 | 2021-07-13 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曾少新 60.0(万元)60.00%王辉 40.0(万元)40.00%
|
曾少新 99.0(万元)99.00%曾建新 1.0(万元)1.00%
|
5 | 2021-07-13 | 章程 |
|
|
6 | 2021-07-13 | 股权和公证书 |
|
|
7 | 2018-06-01 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市宝安区福海街道塘尾社区建安路正昌达数码科技园宿舍2栋C103
|
深圳市宝安区福海街道和平社区福园二路福明盛工业园垲虹厂厂房101
|
8 | 2018-06-01 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-11-27
|
2018-05-29
|
9 | 2017-12-01 | 章程或章程修正案通过日期 |
2015-08-17
|
2017-11-27
|
10 | 2017-12-01 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市宝安区福永街道塘尾社区建安路23号正昌达数码科技园S110号
|
深圳市宝安区福海街道塘尾社区建安路正昌达数码科技园宿舍2栋C103
|