序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-07 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2006-11-14至2020-12-31
|
永续经营
|
2 | 2021-01-07 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2006-11-14,2020-12-31,14
|
2006-11-14,,
|
3 | 2019-12-25 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
CHOI JONG KI
|
CHOI JONG KI
|
4 | 2019-12-25 | 法定代表人(负责人) |
CHOI JONG KI
|
CHOI JONG KI
|
5 | 2019-12-25 | 升级换照 |
|
|
6 | 2019-12-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
7 | 2018-01-05 | 法定代表人(负责人) |
施驰
|
CHOI JONG KI
|
8 | 2018-01-05 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
施驰
|
CHOI JONG KI
|
9 | 2018-01-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:施驰;
|
法定代表人:CHOI JONG KI;
|
10 | 2016-05-30 | 统一社会信用代码 |
|
*****5
|