序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨菊娥 | 64.53997% | 920.34万人民币 |
2 | 张大英 | 19.5% | 278.07万人民币 |
3 | 邱富旺 | 15.96003% | 227.59万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨菊娥
|
|
2 |
张大英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-26 | 成员 |
李平(监事)
|
张大英(监事)
|
2 | 2021-05-26 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-03-03
|
2021-05-21
|
3 | 2021-05-26 | 股权和公证书 |
|
|
4 | 2021-05-26 | 监事信息 |
李平(监事) [退出]
|
张大英(监事) [新增]
|
5 | 2021-05-26 | 章程 |
|
|
6 | 2021-05-26 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李平 278.07(万元)19.50%邱富旺 227.59(万元)15.96%杨菊娥 920.34(万元)64.54%
|
张大英 278.07(万元)19.50%邱富旺 227.59(万元)15.96%杨菊娥 920.34(万元)64.54%
|
7 | 2021-03-09 | 成员 |
李松(总经理),李松(执行董事)
|
杨菊娥(执行董事),杨菊娥(总经理)
|
8 | 2021-03-09 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
邱富旺 227.59(万元)15.96%李松 920.34(万元)64.54%李平 278.07(万元)19.50%
|
邱富旺 227.59(万元)15.96%杨菊娥 920.34(万元)64.54%李平 278.07(万元)19.50%
|
9 | 2021-03-09 | 股权和公证书 |
|
|
10 | 2021-03-09 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
李松
|
杨菊娥
|