序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈胡春 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈胡春
|
|
2 |
易族庆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-29 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2011-12-22至2021-12-22
|
永续经营
|
2 | 2020-12-29 | 章程 |
|
|
3 | 2020-12-29 | 章程或章程修正案通过日期 |
2014-03-10
|
2020-12-25
|
4 | 2020-12-29 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2011-12-22,2021-12-22,10
|
2011-12-22,,
|
5 | 2017-06-19 | 统一社会信用代码 |
|
*****X
|
6 | 2017-06-19 | 其他事项备案 |
|
*****X
|
7 | 2017-06-19 | 副本数 |
1
|
2
|
8 | 2017-06-19 | 一照一码升级 |
|
|
9 | 2014-03-10 | 成员 |
周倩倩(监事),钟录生(执行董事),钟录生(总经理)
|
陈胡春(执行董事),陈胡春(总经理),易族庆(监事)
|
10 | 2014-03-10 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
钟录生
|
陈胡春
|