序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李莉 | 40% | 400万人民币 |
2 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 40% | 400万人民币 |
3 | 深圳清研创业投资有限公司 | 20% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨洪
|
|
2 |
贾天喜
|
|
3 |
彭子荣
|
|
4 |
喻杰
|
|
5 |
李莉
|
|
6 |
祝伟军
|
|
7 |
柯明辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-01-09 | 监事信息 |
尹卫平(监事) [退出]李国兵(监事) [退出]
|
柯明辉(监事) [新增]祝伟军(监事) [新增]
|
2 | 2013-01-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
名称:李莉,出资额:400,出资比例:40名称:深圳清研技术管理有限公司,出资额:200,出资比例:20
|
名称:深圳清研创业投资有限公司,出资额:200,出资比例:20 [名称变更]名称:李莉,出资额:400,出资比例:40
|
3 | 2013-01-09 | 董事长或执行董事成员 |
杨洪(董事长)
|
杨洪(董事长)
|
4 | 2010-05-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
名称:李莉,出资额:400,出资比例:40
|
名称:李莉,出资额:400,出资比例:40名称:深圳清研技术管理有限公司,出资额:200,出资比例:20 [新增]
|
5 | 2009-08-06 | 实收资本 |
800
|
1000( + 25% )
|
6 | 2009-08-06 | 证照有效期限 |
2010-04-07
|
2028-04-07
|
7 | 2009-08-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市南山区高新区南区深圳清华大学研究院大楼A区A518室
|
深圳市南山区高新区南区深圳清华大学研究院大楼C区C418室
|