序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋新星 | 60.5% | 242.0万人民币 |
2 | 张海燕 | 39.5% | 158.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋新星
|
|
2 |
梁彦成
|
|
3 |
梁海峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-06 | 许可信息 |
《特种设备制造许可证》()
|
《劳务派遣经营许可证》()
|
2 | 2022-01-06 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2022-01-06 | 许可经营 |
|
劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
4 | 2022-01-06 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-11-17
|
2021-12-29
|
5 | 2021-11-19 | 升级换照 |
|
|
6 | 2021-11-19 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-08-19
|
2021-11-17
|
7 | 2021-11-19 | 地址 |
深圳市南山区粤海街道京光海景花园(南山)互联网产业园315室
|
深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路16号东方科技大厦1816
|
8 | 2021-11-19 | 章程修正案 |
|
|
9 | 2021-03-24 | 成员 |
揭燕(监事)
|
梁海峰(监事)
|
10 | 2021-03-24 | 监事信息 |
揭燕(监事) [退出]
|
梁海峰(监事) [新增]
|