序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾伏元 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾伏元
|
|
2 |
邹彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-30 | 监事信息 |
邱启江(监事) [退出]
|
邹彬(监事) [新增]
|
2 | 2019-10-30 | 成员 |
邱启江(监事)
|
邹彬(监事)
|
3 | 2019-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2017-11-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市光明新区公明街道合水口社区第四工业区恒寿科技园A栋一楼C座
|
深圳市宝安区沙井街道后亭社区衙边学子围工业园B座一楼
|
5 | 2017-11-13 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2017-11-09
|