序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-23 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
赵毅
|
刘新华
|
2 | 2019-04-24 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
张铁石
|
赵毅
|
3 | 2019-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:张铁石;
|
法定代表人:赵毅;
|
4 | 2016-11-03 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
刘新华
|
张铁石
|
5 | 2016-11-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:刘新华;工商联络员:刘新华;
|
法定代表人:张铁石;工商联络员:张铁石;
|
6 | 2016-11-03 | 指定联系人 |
刘新华
|
张铁石
|
7 | 2016-11-03 | 法定代表人(负责人) |
刘新华
|
张铁石
|
8 | 2016-11-03 | 住所 |
深圳市宝安区松岗街道松白路7014号2楼203
|
深圳市宝安区松岗街道大田洋工业区华美路华美产业园1楼13号铺
|
9 | 2016-11-03 | 指定联系人 |
姓名: 电话: 邮箱:
|
姓名: 电话: 邮箱:
|
10 | 2015-09-10 | 住所 |
深圳市光明新区光明街道高新区西片区力缆科技大楼806室
|
深圳市宝安区松岗街道松白路7014号2楼203
|