序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 协同卫星通信有限公司 | 100% | 1600.000000万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪浩哲
|
|
2 |
李海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-25 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2002-02-05至2022-02-05
|
永续经营
|
2 | 2022-01-25 | 指定联系人 |
null
|
李海
|
3 | 2022-01-25 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2002-02-05,2022-02-05,20
|
2002-02-05,,
|
4 | 2022-01-25 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
5 | 2021-01-05 | 成员 |
肖芳汉(监事)
|
李海(监事)
|
6 | 2021-01-05 | 监事信息 |
肖芳汉(监事) [退出]
|
李海(监事) [新增]
|
7 | 2019-10-11 | 成员 |
费鹏(执行董事),费鹏(总经理)
|
倪浩哲(执行董事),倪浩哲(总经理)
|
8 | 2019-10-11 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
费鹏
|
倪浩哲
|
9 | 2019-10-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
10 | 2019-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|