序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 温勇华 | 50% | 1.5万人民币 |
2 | 许其彪 | 50% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许其彪
|
|
2 |
温勇华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-16 | 指定联系人 |
许其彪
|
许其彪
|
2 | 2019-08-16 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2006-10-26至2021-10-26
|
永续经营
|
3 | 2019-08-16 | 成员 |
许其彪(监事),温勇华(执行董事),李庆和(总经理)
|
许其彪(总经理),温勇华(监事),许其彪(执行董事)
|
4 | 2019-08-16 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
温勇华
|
许其彪
|
5 | 2019-08-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-10-26,2021-10-26,15
|
2006-10-26,,
|
6 | 2019-08-16 | 其他事项备案 |
|
|
7 | 2019-08-16 | 章程备案 |
2014-03-06
|
2019-08-13
|
8 | 2019-08-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
9 | 2019-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
10 | 2017-11-13 | 统一社会信用代码 |
|
*****3
|