序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-21 | 指定联系人 |
王占胜
|
陈锐潘
|
2 | 2019-10-21 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2010-12-22至2020-12-22
|
自2010-12-22至2036-04-05
|
3 | 2019-10-21 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
郑叔伦
|
郑叔伦
|
4 | 2019-10-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
5 | 2019-10-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-12-22,2020-12-22,10
|
2010-12-22,2036-04-05,
|
6 | 2019-10-21 | 其他事项备案 |
|
|
7 | 2017-11-23 | 统一社会信用代码 |
|
*****Q
|
8 | 2017-11-23 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
郑叔伦
|
郑叔伦
|
9 | 2017-11-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:郑叔伦;
|
法定代表人:郑叔伦;
|
10 | 2017-11-23 | 其他事项备案 |
|
*****Q
|