序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市永润光实业有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡成琪
|
|
2 |
朱万福
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-20 | 成员 |
刘祖光(执行董事),喻洪波(监事),刘祖光(总经理)
|
蔡成琪(执行董事),朱万福(监事),蔡成琪(总经理)
|
2 | 2021-07-20 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
刘祖光
|
蔡成琪
|
3 | 2021-07-20 | 指定联系人 |
喻洪波
|
蔡成琪
|
4 | 2021-07-20 | 总经理 |
刘祖光(执行董事), [退出]喻洪波(监事), [退出]刘祖光(总经理) [退出]
|
蔡成琪(执行董事), [新增]朱万福(监事), [新增]蔡成琪(总经理) [新增]
|
5 | 2021-07-20 | 监事信息 |
刘祖光(执行董事), [退出]喻洪波(监事), [退出]刘祖光(总经理) [退出]
|
蔡成琪(执行董事), [新增]朱万福(监事), [新增]蔡成琪(总经理) [新增]
|
6 | 2021-07-20 | 董事长或执行董事成员 |
刘祖光(执行董事), [退出]喻洪波(监事), [退出]刘祖光(总经理) [退出]
|
蔡成琪(执行董事), [新增]朱万福(监事), [新增]蔡成琪(总经理) [新增]
|
7 | 2020-12-14 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-09-20
|
2020-12-09
|
8 | 2020-12-14 | 地址 |
深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路52号博兴大厦17C-65
|
深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路52号博隆大厦805B
|
9 | 2019-09-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
|
深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路52号博兴大厦17C-65
|
10 | 2019-09-20 | 章程备案 |
2018-02-07
|
2019-09-20
|