序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何水明 | 70% | 140.0万人民币 |
2 | 杨开贵 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何水明
|
|
2 |
杨开贵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-30 | 成员 |
何水明(监事),杨开贵(总经理),杨开贵(执行董事)
|
何水明(执行董事),何水明(总经理),杨开贵(监事)
|
2 | 2020-09-30 | 总经理 |
何水明(监事),杨开贵(总经理),杨开贵(执行董事)
|
何水明(执行董事),何水明(总经理),杨开贵(监事)
|
3 | 2020-09-30 | 董事长或执行董事成员 |
何水明(监事),杨开贵(总经理),杨开贵(执行董事)
|
何水明(执行董事),何水明(总经理),杨开贵(监事)
|
4 | 2020-09-30 | 监事信息 |
何水明(监事),杨开贵(总经理),杨开贵(执行董事)
|
何水明(执行董事),何水明(总经理),杨开贵(监事)
|
5 | 2020-09-30 | 升级换照 |
|
|
6 | 2020-09-30 | 地址 |
深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑泗黎路408号金万城公司厂房201
|
深圳市龙华区福城街道桔塘社区桔岭新村236号405
|
7 | 2020-09-30 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-08-10
|
2020-09-28
|
8 | 2020-09-30 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
杨开贵 [退出]
|
何水明 [新增]
|
9 | 2020-09-30 | 章程 |
|
|
10 | 2018-08-14 | 成员 |
唐棣玲(执行董事),唐棣玲(总经理)
|
杨开贵(执行董事),杨开贵(总经理)
|