序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李云财 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李云财
|
|
2 |
罗泰文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-04 | 成员 |
邓元广(执行董事),邓元广(总经理)
|
李云财(执行董事),李云财(总经理)
|
2 | 2021-01-04 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
邓元广 [退出]
|
李云财 [新增]
|
3 | 2021-01-04 | 指定联系人 |
邓元广
|
李云财
|
4 | 2021-01-04 | 股权和公证书 |
|
|
5 | 2021-01-04 | 总经理 |
邓元广(执行董事), [退出]邓元广(总经理) [退出]
|
李云财(执行董事), [新增]李云财(总经理) [新增]
|
6 | 2021-01-04 | 董事长或执行董事成员 |
邓元广(执行董事), [退出]邓元广(总经理) [退出]
|
李云财(执行董事), [新增]李云财(总经理) [新增]
|
7 | 2021-01-04 | 章程 |
|
|
8 | 2021-01-04 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
邓元广 10.0(万元)100.00% [退出]
|
李云财 10.0(万元)100.00% [新增]
|
9 | 2021-01-04 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-05-28
|
2020-12-25
|
10 | 2020-05-29 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-05-13
|
2020-05-28
|