序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市致盈科技产业投资有限公司 | 90% | 900万人民币 |
2 | 刘伟良 | 5% | 50.0万人民币 |
3 | 郑礼镇 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨勋
|
|
2 |
沈正
|
|
3 |
黄树桂
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-27 | 章程备案 |
2019-11-13
|
2019-11-21
|
2 | 2019-11-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市宝安区沙井街道共和社区同富裕工业区湾厦工业园1号厂房六层
|
深圳市宝安区沙井街道共和社区同富裕工业区湾厦工业园1号厂房101至六层、2号至7号厂房、13号至15号厂房
|
3 | 2019-11-15 | 章程备案 |
2017-12-29
|
2019-11-13
|
4 | 2019-11-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市宝安区沙井街道同富裕工业区湾厦工业园3-10、14、15号厂房北面
|
深圳市宝安区沙井街道共和社区同富裕工业区湾厦工业园1号厂房六层
|
5 | 2019-07-11 | 成员 |
杨毅(执行董事)
|
杨勋(执行董事)
|
6 | 2019-07-11 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
杨毅
|
杨勋
|
7 | 2019-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
8 | 2019-07-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
9 | 2018-01-02 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2011-03-11至2021-03-11
|
永续经营
|
10 | 2018-01-02 | 成员 |
刘伟良(董事长),沈正(董事),周钦庭(董事),郑礼镇(董事)
|
杨毅(执行董事)
|