序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-17 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2005-05-16至2022-03-13
|
永续经营
|
2 | 2021-11-17 | 隶属企业信息信息 |
美联物业代理(深圳)有限公司
|
美联物业代理(深圳)有限公司
|
3 | 2021-11-17 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2005-05-16,2022-03-13,17
|
2005-05-16,,
|
4 | 2016-10-26 | 统一社会信用代码 |
|
*****B
|
5 | 2016-10-26 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
王书权
|
欧阳永华
|
6 | 2016-10-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:王书权;
|
法定代表人:欧阳永华;
|
7 | 2016-10-26 | 其他事项备案 |
|
*****B
|
8 | 2016-10-26 | 一照一码升级 |
|
|
9 | 2016-10-26 | 法定代表人(负责人) |
王书权
|
欧阳永华
|
10 | 2009-06-10 | 注册号/注册号升级 |
661473
|
*****
|