序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘时涛 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘时涛
|
|
2 |
黄先知
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市福田区岗厦彩福大厦嘉福阁20B
|
深圳市福田区沙头街道泰然七路泰然科技园206栋东座3层378
|
2 | 2017-12-12 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2017-12-07
|
3 | 2015-07-16 | 统一社会信用代码 |
|
*****U
|
4 | 2015-07-16 | 成员 |
黄先知(监事),杨小英(执行董事),杨小英(总经理)
|
黄先知(监事),刘时涛(总经理),刘时涛(执行董事)
|
5 | 2015-07-16 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黄先知 50.0(万元)50.00% 杨小英 50.0(万元)50.00%
|
刘时涛 100.0(万元)100.00%
|
6 | 2015-07-16 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
杨小英
|
刘时涛
|
7 | 2015-07-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:杨小英、出资额:50.000000、出资比例:50.000000; [退出]股东名称:黄先知、出资额:50.000000、出资比例:50.000000; [退出]
|
股东名称:刘时涛、出资额:100.000000、出资比例:100.000000; [新增]
|
8 | 2015-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事:黄先知总经理:杨小英 [退出]执行董事:杨小英 [退出]
|
执行董事:刘时涛 [新增]监事:黄先知总经理:刘时涛 [新增]
|
9 | 2015-07-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
总经理:杨小英;董事长:杨小英;股东:杨小英;股东:黄先知;工商联络员:古世群;法定代表人:杨小英;监事:黄先知;
|
董事长:刘时涛;总经理:刘时涛;股东:刘时涛;监事:黄先知;工商联络员:刘时涛;法定代表人:刘时涛;
|
10 | 2015-07-16 | 其他事项备案 |
|
*****U
|